MOLDESUN 281 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mare de Deu de Nuria, 24
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOLDESUN 281 SL
CIF B62445507
Capital Social 2662640.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MOLDESUN 281 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLDESUN 281 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buxades Gaudier Luis Maria | Consejero | 11/04/2018 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Enrique | Apoderado | 10/06/2009 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Enrique | Consejero | 11/04/2018 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Jose Maria | Apoderado | 10/06/2009 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Jose Maria | Consejero | 11/04/2018 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 04/06/2019 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Jose Maria | Consejero Delegado | 15/02/2021 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Luis Maria | Apoderado | 10/06/2009 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Maria Asuncion | Apoderado | 10/06/2009 | 09/08/2021 |
Buxeres Gaudier Maria Asuncion | Consejero | 11/04/2018 | 09/08/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOLDESUN 281 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 93, S 8, H B 230689, I/A 16 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-08
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 93, S 8, H B 230689, I/A 16 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 92, S 8, H B 230689, I/A 15 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 92, S 8, H B 230689, I/A 14 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 92, S 8, H B 230689, I/A 13 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 92, S 8, H B 230689, I/A 13 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
- CL MARE DE DEU DE NURIA, 24, 2-A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 91, S 8, H B 230689, I/A 12 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44171 , F 91, S 8, H B 230689, I/A 12 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Capital Anterior: | 2.176.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 486.390,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.662.640,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33353 , F 24, S 8, H B 230689, I/A 11 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33353 , F 24, S 8, H B 230689, I/A 10 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08