MOLDESKY LOGISTIC AND TRANSPORT SOLUTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Severo Ochoa, 3
Código Postal 18001
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOLDESKY LOGISTIC AND TRANSPORT SOLUTION SL
CIF B19677566
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 29/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOLDESKY LOGISTIC AND TRANSPORT SOLUTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLDESKY LOGISTIC AND TRANSPORT SOLUTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moldenhauer Romero Federico | Apoderado | 31/01/2019 | 20/12/2021 |
Murcia Ruiz Antonio | Apoderado | 09/05/2019 | 20/12/2021 |
ROMERO RUIZ NATIVIDAD | Liquidador | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
ROMERO RUIZ NATIVIDAD | Administrador Unico | 16/11/2018 | 20/12/2021 |
ROMEMOL SL | Socio Unico | 16/11/2018 | 09/05/2019 |
ACTOS BORME DE MOLDESKY LOGISTIC AND TRANSPORT SOLUTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 129, S 8, H GR 52434, I/A 7 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 129, S 8, H GR 52434, I/A 7 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 129, S 8, H GR 52434, I/A 7 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 129, S 8, H GR 52434, I/A 7 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-18
- MODIFICADO EN CUANTO A: Otras actividades anexas al transporte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 129, S 8, H GR 52434, I/A 6 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 5, S 8, H GR 52434, I/A 3 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 5, S 8, H GR 52434, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-18
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 51.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 5, S 8, H GR 52434, I/A 4 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 80, S 8, H GR 52434, I/A 2 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 79, S 8, H GR 52434, I/A 1 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-18