MOLDAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Pico Almanzor, 50
Código Postal 28970
Municipio Humanes de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MOLDAL SL
CIF B79281010
Capital Social 70000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOLDAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLDAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chorro Valencia Juan Antonio | Liquidador | 14/01/2014 | 14/01/2014 |
Chorro Valencia Juan Antonio | Administrador Unico | 27/09/2011 | 14/01/2014 |
Solis Torres Concepcion Isidra | Apoderado | 14/01/2014 | |
Granados Davila Jose Antonio | Administrador Judicial | 26/04/2011 | 27/09/2011 |
Chorro Valencia Juan Antonio | Administrador Unico | 26/04/2011 |
ACTOS BORME DE MOLDAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
- POR RESOLUCION DE FECHA 2-9-2011 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 1MOSTOLES, NUMERO 710/2010, HA SIDO LEVANTADA LA ADMINISTRACION JUDICIAL A DON JOSE A GRANADOS DAVILA Y SE LE DEVUELVE AL ANTERIOR ADMINISTRADOR SOCIAL DON JUAN ANTONIO CHORRO VALENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 9 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 9 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 19, S 8, H M 22771, I/A 9 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 18, S 8, H M 22771, I/A 8 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28