MOINGENIEROS O.T.G. SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Maria Lluisa Serra, 98
Código Postal 07703
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Razón Social MOINGENIEROS O.T.G. SL
CIF B57759250
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 14/05/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MOINGENIEROS O.T.G. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOINGENIEROS O.T.G. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Bermejo Jose Maria | Administrador Mancomunado | 15/05/2012 | 11/01/2016 |
Dominguez Bermejo Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 11/01/2016 | 11/01/2016 |
Guillen Lopez Daniel Basilio | Administrador Mancomunado | 15/05/2012 | 11/01/2016 |
Guillen Lopez Daniel Basilio | Liquidador Mancomunado | 11/01/2016 | 11/01/2016 |
ACTOS BORME DE MOINGENIEROS O.T.G. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 20, S 8, H IM 5716, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 20, S 8, H IM 5716, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 20, S 8, H IM 5716, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 20, S 8, H IM 5716, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 20, S 8, H IM 5716, I/A 1 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-07
Dirección:C/ MARIA LUISA SERRA 98 (MAHON)
Comienzo de operaciones:14/05/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1. Construcción,instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 20, S 8, H IM 5716, I/A 1 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-07