MOGAC SUMINISTROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Juan Antonio Vallejo-Najera Botas, 25
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MOGAC SUMINISTROS SL
CIF B85571669
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 27/10/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Molina Gacio Angel David
VINCULACIONES DE MOGAC SUMINISTROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOGAC SUMINISTROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Gacio Angel David | Socio Unico | 29/12/2008 | 22/05/2012 |
Molina Gacio Angel David | Administrador Unico | 29/12/2008 | 22/05/2012 |
Molina Gacio Angel David | Liquidador | 22/05/2012 | 22/05/2012 |
ACTOS BORME DE MOGAC SUMINISTROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26306 , F 30, S 8, H M 474030, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26306 , F 30, S 8, H M 474030, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26306 , F 30, S 8, H M 474030, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26306 , F 30, S 8, H M 474030, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26306 , F 29, S 8, H M 474030, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26306 , F 29, S 8, H M 474030, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28
Dirección:PASEO DOCTOR VALLEJO NAJERA 25 Ptl.C 7º C (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/10/08
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LAS ACTIVIDADES DE VENTA POR INTERNET, COMPRA,VENTA,PERMUTA,IMPORTACION,EXPORTACION,DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ACCESORIOSY PRODUCTOS ELECTRONICOS,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26306 , F 29, S 8, H M 474030, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28