MOET CHANSONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 119
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOET CHANSONS SL
CIF B85086478
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 16/05/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOET CHANSONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOET CHANSONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beneyto Lantero Maria Dolores | Administrador Unico | 09/02/2018 | 13/07/2020 |
Beneyto Lantero Maria Dolores | Liquidador | 13/07/2020 | 13/07/2020 |
Lantero Mayer Von Wittgenstein Margarita | Apoderado Solidario | 09/02/2018 | 13/07/2020 |
Lantero Mayer Von Wittgenstein Margarita | Administrador Unico | 23/07/2013 | 09/02/2018 |
Gancedo Rodriguez Carazo Cristina | Administrador Solidario | 23/07/2013 | |
Lantero Mayer Von Wittgenstein Margarita | Administrador Solidario | 23/07/2013 |
ACTOS BORME DE MOET CHANSONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 77, S 8, H M 437140, I/A 6 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 77, S 8, H M 437140, I/A 6 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 77, S 8, H M 437140, I/A 6 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 77, S 8, H M 437140, I/A 6 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 77, S 8, H M 437140, I/A 5 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 76, S 8, H M 437140, I/A 4 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 76, S 8, H M 437140, I/A 4 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 76, S 8, H M 437140, I/A 3 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 76, S 8, H M 437140, I/A 3 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24311 , F 76, S 8, H M 437140, I/A 3 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28