MES SOLAR V SL - EXTINGUIDA
Razón Social MES SOLAR V SL
CIF B87805289
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/04/2017
Nombres Anteriores
- MODUS SOLAR BADAJOZ SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Modus Energy International Bv
VINCULACIONES DE MES SOLAR V SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MES SOLAR V SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN GENIUS DEVELOPMENT SPAIN SL | Liquidador | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
Luengo Garcia Loreto | Apoderado Solidario | 11/11/2019 | 07/08/2024 |
Luengo Garcia Loreto | Administrador Unico | 16/01/2020 | 07/08/2024 |
Martinez Santamarta Alvaro | Representante | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
Modus Energy International Bv | Socio Unico | 09/10/2017 | 07/08/2024 |
Sciogoleva Erika | Administrador Unico | 06/03/2019 | 16/01/2020 |
Sileikis Simonas | Administrador Unico | 29/11/2017 | 06/03/2019 |
Sklepovic Ruslan | Administrador Unico | 09/10/2017 | 29/11/2017 |
Martyniuk Nikolaj | Socio Unico | 31/05/2017 | 09/10/2017 |
Martyniuk Nikolaj | Administrador Unico | 31/05/2017 | 09/10/2017 |
ACTOS BORME DE MES SOLAR V SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 647218, I/A 10 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 647218, I/A 10 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 647218, I/A 10 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 647218, I/A 10 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
- C/ GOYA 25 5 - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36018 , F 204, S 8, H M 647218, I/A 9 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 13º.- Duración y retribución del cargo.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36018 , F 204, S 8, H M 647218, I/A 8 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36018 , F 204, S 8, H M 647218, I/A 7 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36018 , F 204, S 8, H M 647218, I/A 7 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36018 , F 203, S 8, H M 647218, I/A 6 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36018 , F 203, S 8, H M 647218, I/A 5 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28