MODUS PREVENCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 85
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MODUS PREVENCION SL
CIF B60979549
Capital Social 33001.57 Euros
Actividad Actividades de traducción e interpretación
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MODUS PREVENCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MODUS PREVENCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agundez Cobo Patxi | Apoderado | 28/11/2012 | 28/12/2020 |
Arocas Rosell Eva | REP.ADM.CONC | 22/12/2016 | 28/12/2020 |
LENER ADMINISTRACIONES CONCURSALES SL | Administrador Concursal | 22/12/2016 | 28/12/2020 |
De Federico Garcia Wenceslao | REPR.143 RRM | 01/06/2016 | 13/02/2018 |
PEREZ FADON ASESORES SL | Administrador Unico | 01/06/2016 | 13/02/2018 |
Perez Fadon Martinez Jorge | REPR.143 RRM | 31/10/2012 | 01/06/2016 |
VINCULO ASESORIA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 31/10/2012 | 01/06/2016 |
Agundez Cobo Patxi | Consejero | 31/10/2012 | |
Garcia Iñigo Jose | REPR.143 RRM | 31/10/2012 | |
Garcia Roch Eduardo | Consejero | 31/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MODUS PREVENCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 95, S 8, H B 142380, I/A 21 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 622/2016, AUTO FIRME DE FECHA 18/11/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 95, S 8, H B 142380, I/A 21 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 95, S 8, H B 142380, I/A 21 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
- JUZGADO DE LO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 95, S 8, H B 142380, I/A 20 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 94, S 8, H B 142380, I/A 19 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 622/2016, RESOLUCIONES FIRMES, DE FECHA 03/03/2017: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y DE 27/06/2017:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 94, S 8, H B 142380, I/A 19 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 94, S 8, H B 142380, I/A 19 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 94, S 8, H B 142380, I/A 18 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
- JUZGADO SOCIAL 1 DE MATARO, RESOLUCION FIRME DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 94, S 8, H B 142380, I/A 17 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 622/2016, AUTO FIRME DE FECHA 14/09/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 93, S 8, H B 142380, I/A 16 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-08