MODULMAQ SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA SEVILLA-CORIA DEL RIO Km 3,5 - EDIFICIO EUROC
Código Postal 41920
Municipio San Juan de Aznalfarache
Provincia Sevilla
Razón Social MODULMAQ SL
CIF B91598524
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Fecha de Constitución 15/11/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MODULMAQ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MODULMAQ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brazo Dorado Pedro P | Apoderado Solidario | 02/03/2016 | 02/12/2016 |
Diaz Suarez Nuria | Apoderado Solidario | 02/03/2016 | 02/12/2016 |
Fernandez Fernandez Clemente | Apoderado | 17/03/2009 | 02/12/2016 |
Fernandez Fernandez Clemente | Apoderado | 17/09/2015 | 02/12/2016 |
Fernandez Galbis Angel | Apoderado Solidario | 02/03/2016 | 02/12/2016 |
Gonzalez Padin Maria Teresa | Liquidador Unico | 02/12/2016 | 02/12/2016 |
Gonzalez Padin Teresa | Administrador Unico | 17/09/2015 | 02/12/2016 |
Ramirez De Cartagena Y Peces Francisco | Apoderado Solidario | 02/03/2016 | 02/12/2016 |
Vigil Escalera Hevia Natalia | Apoderado Solidario | 18/12/2013 | 02/12/2016 |
Vigil Escalera Hevia Natalia | Apoderado Solidario | 27/12/2011 | 02/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MODULMAQ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 55, S 8, H SE 70783, I/A 10 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 55, S 8, H SE 70783, I/A 10 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. REVOCADOS todos los poderes conferidos por la sociedad, como consecuencia de su extinción.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 55, S 8, H SE 70783, I/A 10 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 55, S 8, H SE 70783, I/A 10 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 55, S 8, H SE 70783, I/A 10 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 55, S 8, H SE 70783, I/A 9 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 53, S 8, H SE 70783, I/A 8 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 53, S 8, H SE 70783, I/A 7 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 53, S 8, H SE 70783, I/A 7 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 53, S 8, H SE 70783, I/A 6 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41