MODELOS EBRO SL - EXTINGUIDA
Municipio Cadrete
Provincia Zaragoza
Razón Social MODELOS EBRO SL
CIF B50091396
Actividad Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MODELOS EBRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MODELOS EBRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Cazo Bello Miguel Angel | Liquidador Solidario | 27/12/2019 | 27/12/2019 |
Del Cazo Bello Miguel Angel | Administrador Solidario | 06/07/2017 | 27/12/2019 |
Guillen Navarro Alberto | Liquidador Solidario | 27/12/2019 | 27/12/2019 |
Guillen Navarro Alberto | Administrador Solidario | 06/07/2017 | 27/12/2019 |
Puigpique Roca Rosa | Apoderado | 27/12/2019 | |
Montesinos Langarita Santiago | Administrador Unico | 18/09/2014 | 06/07/2017 |
Del Cazo Guiu Miguel Angel | Administrador Solidario | 18/09/2014 | |
Montesinos Langarita Santiago | Administrador Solidario | 18/09/2014 |
ACTOS BORME DE MODELOS EBRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 7 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 6 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 6 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 6 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 5 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2095 , F 43, S 8, H Z 8539, I/A 5 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-50