MOCHA POLKA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro de Toledo, 1
Código Postal 29015
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOCHA POLKA SL
CIF B92578640
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 23/09/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Recio Dominguez Jose Maria
VINCULACIONES DE MOCHA POLKA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOCHA POLKA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Aguilar Josefa | Apoderado Solidario | 10/08/2011 | 06/05/2022 |
Hidalgo Aguilera Juan Ricardo | Apoderado Solidario | 10/08/2011 | 06/05/2022 |
Recio Dominguez Jose Maria | Administrador Unico | 23/12/2014 | 06/05/2022 |
Recio Dominguez Jose Maria | Liquidador | 06/05/2022 | 06/05/2022 |
Recio Dominguez Jose Maria | Socio Unico | 28/12/2015 | 06/05/2022 |
Hidalgo Dominguez Juan Ricardo | Administrador Unico | 10/08/2011 | 23/12/2014 |
Dominguez Aguilar Josefa | Administrador Solidario | 10/08/2011 | |
Hidalgo Aguilera Juan Ricardo | Administrador Solidario | 10/08/2011 |
ACTOS BORME DE MOCHA POLKA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 8 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 8 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 8 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-29
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 8 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 7 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-29
- C/ PEDRO DE TOLEDO 1 - 1º-A/B (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 6 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 138, S 8, H MA 72997, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 137, S 8, H MA 72997, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653, L 2564, F 137, S 8, H MA 72997, I/A 3 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-29