MOBILITY SUITE WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Vallcalent, 1
Código Postal 25006
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOBILITY SUITE WORLD SL
CIF B25769084
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 23/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOBILITY SUITE WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOBILITY SUITE WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arno Ibarz Jose Antonio | Liquidador | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Arno Ibarz Josep Anton | Administrador Unico | 24/07/2015 | 23/12/2020 |
Arno Ibarz Josep Anton | Administrador Mancomunado | 05/11/2013 | 24/07/2015 |
Jaumot Peña Francesc | Administrador Mancomunado | 05/11/2013 | 24/07/2015 |
ACTOS BORME DE MOBILITY SUITE WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 93, S 8, H L 27235, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 93, S 8, H L 27235, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 93, S 8, H L 27235, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 93, S 8, H L 27235, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 93, S 8, H L 27235, I/A 2 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 93, S 8, H L 27235, I/A 2 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 93, S 8, H L 27235, I/A 2 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 88, S 8, H L 27235, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-25
Dirección:C/ VALLCALENT 1 7 B (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:23/10/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- La producción y comercialización de programas informáticos para la gestión empresarial en el sentido más amplio, y para usos personales. 2.- El arrendamiento, no financiero, de sistemas de información compuestos, indistintamente, por Hardware i/o Software, para usos empresariales o personales. 3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 88, S 8, H L 27235, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-25