MOBILIARIO E INTERIORISMO DECOMAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MOBILIARIO E INTERIORISMO DECOMAR SL
CIF B61918561
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOBILIARIO E INTERIORISMO DECOMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOBILIARIO E INTERIORISMO DECOMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Martin Jose Joaquin | Administrador Unico | 19/09/2016 | 14/12/2023 |
Martinez Martin Jose Joaquin | Liquidador | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
Martinez Martin Jose Joaquin | Administrador Unico | 30/11/2009 | 01/12/2014 |
ACTOS BORME DE MOBILIARIO E INTERIORISMO DECOMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 6 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 5 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
- EL CONTENIDO DE LA INSCRIPCION 4 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LA NOTA EXTENDIDA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2014 AL MARGEN DE LA INSCRIPCION 3,FOLIO 106,TOMO 31544,EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARTIN COMO ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17.- PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 4 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31544 , F 106, S 8, H B 193345, I/A 3 N (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08