MOBILE ENGINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moscatelar, 1
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOBILE ENGINE SL
CIF B85747186
Capital Social 3960.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 17/07/2009
Nombres Anteriores
- MEDIA SMART MEDIOS INTERACTIVOS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario MOBILE DREAMS FACTORY SL
VINCULACIONES DE MOBILE ENGINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOBILE ENGINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrillo Bardo Salvador | Representante | 05/05/2015 | 07/03/2016 |
Castro Navarro Miguel | Liquidador | 07/03/2016 | 07/03/2016 |
MOBILE DREAMS FACTORY SL | Administrador Unico | 05/05/2015 | 07/03/2016 |
MOBILE DREAMS FACTORY SL | Socio Unico | 14/07/2010 | 07/03/2016 |
Bandol Stanislav | Consejero | 06/10/2012 | 05/05/2015 |
Benbunan Garzon Alberto | Consejero Delegado Solidario | 06/10/2012 | 05/05/2015 |
Benbunan Garzon Alberto | Consejero | 06/10/2012 | 05/05/2015 |
Cadenas Sicilia Carlos | Consejero Delegado Solidario | 06/10/2012 | 05/05/2015 |
Cadenas Sicilia Carlos | Presidente | 06/10/2012 | 05/05/2015 |
Cadenas Sicilia Carlos | Consejero | 06/10/2012 | 05/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOBILE ENGINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 218, S 8, H M 484833, I/A 8 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 218, S 8, H M 484833, I/A 8 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 218, S 8, H M 484833, I/A 8 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 218, S 8, H M 484833, I/A 8 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 217, S 8, H M 484833, I/A 7 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 217, S 8, H M 484833, I/A 7 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 217, S 8, H M 484833, I/A 7 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 217, S 8, H M 484833, I/A 6 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 950,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.960,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 217, S 8, H M 484833, I/A 6 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Empresa: MEDIA SMART MEDIOS INTERACTIVOS SL
- MOBILE ENGINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26905 , F 103, S 8, H M 484833, I/A 5 (06/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28