MOBILCARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOBILCARTERA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MOBILCARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOBILCARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | EntidDeposit | 15/12/2010 | 19/09/2011 |
Cervera Gastaldo Inmaculada | Consejero | 14/07/2010 | 19/09/2011 |
De Torres Romo Fernando Sixto | Consejero | 14/07/2010 | 19/09/2011 |
Perez Lozano Nieves | Secretario No Consejero | 20/10/2010 | 19/09/2011 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 25/08/2009 | 19/09/2011 |
Servicio De Compensacion Y Liquidacion De Valores | Ent.Reg.Cont | 19/09/2011 | |
URQUIJO GESTION SA SGIIC | Entidad Gestora | 15/12/2010 | 19/09/2011 |
UBS AG | Depositario | 15/12/2010 | |
UBS WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Entidad Gestora | 15/12/2010 | |
Ximenez De Embun Monjardin Gabriel | Secretario No Consejero | 20/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOBILCARTERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 130, S 8, H M 37818, I/A 30 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 130, S 8, H M 37818, I/A 30 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 130, S 8, H M 37818, I/A 30 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
- C/ SERRANO 71 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 130, S 8, H M 37818, I/A 29 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 130, S 8, H M 37818, I/A 29 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Depositario
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 130, S 8, H M 37818, I/A 29 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
- AMPLIADO EL CAPITAL SOCIAL EN 5.837.832 EUROS, QUEDANDO FIJADO EL INICIAL EN 8.886.000 EUROS Y EL MAXIMO EN 88.860.000.DISMINUIDO EL NUMERO DE ACCIONES QUEDANDO FIJADO EL CAPITALINICIAL EN 2.400.004,93 EUROS Y EL MAXIMO EN 24.000.049,30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 129, S 8, H M 37818, I/A 28 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 128, S 8, H M 37818, I/A 27 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 128, S 8, H M 37818, I/A 27 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-28