MOANA CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOANA CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/03/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MOANA CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOANA CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antunez Dominguez Elena | Consejero | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
Antunez Dominguez Margarita | Consejero | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
Dominguez Cardenes Maria Jesus | Presidente | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
Dominguez Cardenes Maria Jesus | Apoderado | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
Dominguez Cardenes Maria Jesus | Consejero | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
Falcon Martinez De Marañon Jorge | Consejero | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
Falcon Martinez De Marañon Jorge | Liquidador | 05/05/2020 | 05/05/2020 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 17/03/2014 | 05/05/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOANA CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 34, S 8, H M 577043, I/A 4 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 34, S 8, H M 577043, I/A 4 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 34, S 8, H M 577043, I/A 4 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 34, S 8, H M 577043, I/A 4 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 34, S 8, H M 577043, I/A 3 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del articulo 1º de los estututos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 33, S 8, H M 577043, I/A 2 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 33, S 8, H M 577043, I/A 2 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 33, S 8, H M 577043, I/A 2 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 30, S 8, H M 577043, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 4 (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/03/14
Objeto social:La captación de fondos, bienes o derechos del póblico para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos
Capital Suscrito:2.400.000,00 Euros
Desembolsado:2.400.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32064 , F 30, S 8, H M 577043, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28