MK FORED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav Dalt, 36
Código Postal 08024
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MK FORED SL
CIF B66234931
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 24/02/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MK FORED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MK FORED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Freixas Segala Elisenda | Administrador Solidario | 16/06/2015 | 20/12/2016 |
Freixas Segala Elisenda | Liquidador | 20/12/2016 | 20/12/2016 |
Herruzo Gaspar Maria Jose | Administrador Solidario | 16/06/2015 | 02/03/2016 |
Freixas Segala Elisenda | Administrador Unico | 25/02/2014 | 16/06/2015 |
ACTOS BORME DE MK FORED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 147, S 8, H B 449046, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 147, S 8, H B 449046, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 147, S 8, H B 449046, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 147, S 8, H B 449046, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
- CL TRAVESSERA DE DALT Num.36 P.EN PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 146, S 8, H B 449046, I/A 2 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 146, S 8, H B 449046, I/A 2 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 146, S 8, H B 449046, I/A 2 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.SIENDO EL UNICO SOCIO DOÑA ELISENDA FREIXAS SEGALA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 146, S 8, H B 449046, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 146, S 8, H B 449046, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Dirección:CL TRAVESERA DE DALT Num.77 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:24/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.ACTIVIDADES PROFESIONALES.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 146, S 8, H B 449046, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08