MJOYME OPERATING COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 440
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MJOYME OPERATING COMPANY SL
CIF B67301010
Capital Social 5678.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 10/10/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MJOYME OPERATING COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MJOYME OPERATING COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Perez Samuel | REPR.143 RRM | 11/11/2020 | 22/08/2024 |
Ioan Daniel Tamas | Consejero | 24/10/2019 | 22/08/2024 |
JME VENTURE CAPITAL SGEIC SA | Consejero | 11/11/2020 | 22/08/2024 |
NAUTA CAPITAL VC PARTNERS SGEIC SA | Consejero | 24/10/2019 | 22/08/2024 |
Oliver Garcia Andrea | Consejero Delegado | 24/10/2019 | 22/08/2024 |
Oliver Garcia Andrea | Presidente | 24/10/2019 | 22/08/2024 |
Oliver Garcia Andrea | Consejero | 24/10/2019 | 22/08/2024 |
Oliver Garcia Andrea | Liquidador | 22/08/2024 | 22/08/2024 |
Parunella Aguilo Marta | Secretario No Consejero | 24/10/2019 | 22/08/2024 |
Parunella Aguilo Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2021 | 22/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MJOYME OPERATING COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 525255, I/A 10 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 525255, I/A 10 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 525255, I/A 10 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
- En el BORME no.210/2019 y con referencia 451230 RECTIFICADO EL NOMBRE DEL REPR.143 RRM, SIENDO EL CORRECTO "JORDI"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46605 , F 171, S 8, H B 525255, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2022-134-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 90, S 8, H B 525255, I/A 8 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
- AV DIAGONAL Num.440 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 90, S 8, H B 525255, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
- AMPLIACION FACULTADES CONSEJERO DELEGADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 88, S 8, H B 525255, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 6: ORGANOS SOCIALES. ARTICULO 8: JUNTAS GENERALES. ARTICULO 8 BIS: CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 10: TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 88, S 8, H B 525255, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Capital Anterior: | 4.495,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.183,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.678,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 88, S 8, H B 525255, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 88, S 8, H B 525255, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08