MIZER SISTEMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Recalde, 22
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIZER SISTEMAS SL
CIF B09808841
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 23/02/2022
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIZER SISTEMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIZER SISTEMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artaraz Bernaola Jose Miguel | Administrador Unico | 17/02/2023 | 11/10/2023 |
Artaraz Bernaola Jose Miguel | Liquidador | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
Sasia Santos Jon Iñaki | Apoderado | 17/02/2023 | 11/10/2023 |
Garcia Martin Roberto | Administrador Solidario | 10/03/2022 | 17/02/2023 |
Martin Cacho Aranzazu | Administrador Solidario | 10/03/2022 | 17/02/2023 |
Sasia Santos Jon Iñaki | Administrador Solidario | 10/03/2022 | 17/02/2023 |
SOLUCIONES EMPRESARIALES SOLVENT SL | Socio Unico | 10/03/2022 | 17/02/2023 |
Urrutia Landa Gorka | Administrador Solidario | 10/03/2022 | 29/06/2022 |
ACTOS BORME DE MIZER SISTEMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 204, S 8, H BI 78366, I/A 5 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 204, S 8, H BI 78366, I/A 5 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 204, S 8, H BI 78366, I/A 5 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 204, S 8, H BI 78366, I/A 5 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 202, S 8, H BI 78366, I/A 4 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
- ALAM RECALDE 22 6º IZ (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 202, S 8, H BI 78366, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 202, S 8, H BI 78366, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 202, S 8, H BI 78366, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 202, S 8, H BI 78366, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6075 , F 202, S 8, H BI 78366, I/A 3 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48