MIZENGARDEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Progres, 2
Municipio Puçol
Provincia Valencia
Razón Social MIZENGARDEN SL
CIF B09658485
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/01/2022
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único Rodriguez De Santos Antonio
Propietario Protective Industrial Products Inc
VINCULACIONES DE MIZENGARDEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIZENGARDEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubillo Percy | Apoderado | 16/12/2022 | 06/11/2023 |
Forster Ii Thomas J | Apoderado | 16/12/2022 | 06/11/2023 |
Gallardo Martinez Fernando | Apoderado | 16/12/2022 | 06/11/2023 |
Garrigues Calderon Belen | Administrador Unico | 03/02/2022 | 06/11/2023 |
Milot Jr Joseph Anthony | Administrador Solidario | 26/05/2022 | 06/11/2023 |
Milot Ren Bridget Nicole | Administrador Solidario | 26/05/2022 | 06/11/2023 |
Olives Cantalejo David | Administrador Unico | 03/02/2022 | 06/11/2023 |
Piquer Sanchis Rosa Maria | Apoderado | 16/12/2022 | 06/11/2023 |
Protective Industrial Products Inc | Socio Unico | 26/05/2022 | 06/11/2023 |
Rodriguez De Santos Antonio | Administrador Unico | 03/02/2022 | 06/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIZENGARDEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 9 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 9 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-46
Apoderado
- Angos Martinez Maria Paloma
- CORDOBA MONTES MARIA JOSE
- Fernandez Algaba Carlos
- Garrigues Calderon Belen
- Guisado Trueba Eva
- Ines Verda Juan
- Muñoz Ubeda Alvaro
- Navarro Rodriguez Daniel
- Olives Cantalejo David
- Orozco Law Richard Michael
- Rodriguez De Santos Antonio
- Romero Sanchez Cristina
- SANTOS TUDANCA MARIA-TERESA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 8 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-46
- Rectificada la referencia 05646222022 del BORME 243 de 23/12/222 en cuanto a la fecha del otorgamiento del poder que fue conferido el 26/09/2022 y no el 26/10/2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11194, L 8472, F 224, S 8, H V 205124, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-184-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 6 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11267, L 8545, F 61, S 8, H V 205124, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11194, L 8472, F 224, S 8, H V 205124, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
- AVDA DEL PROGRES 2 - POLIGONO INDUSTRIAL CAMPO ANI (PUZOL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11194, L 8472, F 224, S 8, H V 205124, I/A 2 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43052 , F 3, S 8, H M 760864, I/A 4 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28