MIZAR TRAVEL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ganduxer, 5
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MIZAR TRAVEL SA
CIF A60859923
Capital Social 160133.04 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIZAR TRAVEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIZAR TRAVEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAQUIDETER SA | Liquidador | 03/10/2011 | 11/08/2016 |
Lazar Marce Cristina | REPR.143 RRM | 14/10/2009 | 11/08/2016 |
Lazaro Marce Cristina | REPR.143 RRM | 03/10/2011 | 11/08/2016 |
FAQUIDETER SA | Administrador Unico | 14/10/2009 | 03/10/2011 |
Bacardit Bousquet Jaime | Secretario | 14/10/2009 | |
Bacardit Bousquet Jaime | Consejero | 14/10/2009 | |
Lazaro Marce Cristina | Presidente | 14/10/2009 | |
Lazaro Marce Cristina | Consejero | 14/10/2009 | |
Lazaro Marce Francisco | Consejero | 14/10/2009 | |
Lazaro Marce Jorge | Consejero | 14/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIZAR TRAVEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 154, S 8, H B 131131, I/A 11 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 154, S 8, H B 131131, I/A 11 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 153, S 8, H B 131131, I/A 10 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 153, S 8, H B 131131, I/A 10 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 153, S 8, H B 131131, I/A 10 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
Capital Anterior: | 60.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.023,04 | Euros |
Capital Actual: | 160.133,04 | Euros |
Porcentaje: | 166,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 152, S 8, H B 131131, I/A 9 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.10,11,14,16,17,18,19,20 Y 24.-CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 151, S 8, H B 131131, I/A 8 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 151, S 8, H B 131131, I/A 8 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28262 , F 151, S 8, H B 131131, I/A 8 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-08