MIX DEPIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PARAGUAY, PARCELA 8-3, POLIGONO INDUSTRIAL OEST
Código Postal 30820
Municipio Alcantarilla
Provincia Murcia
Razón Social MIX DEPIL SL
CIF B73695850
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 11/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario NUESTRO MUNDO EMPRESARIAL SL
Auditor BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES SAP
VINCULACIONES DE MIX DEPIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIX DEPIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ana- Maria Magaña Pardo | Apoderado | 02/06/2014 | 16/01/2024 |
Ana- Maria Magaña Pardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2012 | 16/01/2024 |
Armando Alonso Marmol | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2012 | 16/01/2024 |
BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES SAP | Auditor | 17/10/2019 | 16/01/2024 |
Mariano Magaña Pardo | Administrador Unico | 02/06/2014 | 16/01/2024 |
Mariano Magaña Pardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2012 | 16/01/2024 |
NUESTRO MUNDO EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 21/01/2011 | 16/01/2024 |
AUDIEST AUDITORES SAP | Auditor | 09/07/2018 | 17/10/2019 |
Ana- Maria Magaña Pardo | Consejero | 21/01/2011 | 02/06/2014 |
Armando Alonso Marmol | Secretario No Consejero | 21/01/2011 | 02/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIX DEPIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 181, S 8, H MU 74886, I/A 9 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 181, S 8, H MU 74886, I/A 9 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 181, S 8, H MU 74886, I/A 9 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 181, S 8, H MU 74886, I/A 9 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 181, S 8, H MU 74886, I/A 8 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 181, S 8, H MU 74886, I/A 7 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 181, S 8, H MU 74886, I/A 6 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 180, S 8, H MU 74886, I/A 5 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 180, S 8, H MU 74886, I/A 4 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 180, S 8, H MU 74886, I/A 4 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-30