MITXOLETA ASESORAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Iparralde, 43
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MITXOLETA ASESORAS SL
CIF B75114215
Capital Social 3146.0 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario HOLDING TRANSFRONTERIZO DEL BIDASOA SL
VINCULACIONES DE MITXOLETA ASESORAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MITXOLETA ASESORAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Isla Leire | Administrador Unico | 24/02/2023 | 20/07/2023 |
HOLDING TRANSFRONTERIZO DEL BIDASOA SL | Socio único | 20/07/2023 | |
HOLDING TRANSFRONTERIZO DEL BIDASOA SL | Socio Unico | 24/02/2023 | 20/07/2023 |
Gil Isla Leire | Administrador Mancomunado | 16/09/2014 | 24/02/2023 |
Varela Erasun Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 16/09/2014 | 24/02/2023 |
ACTOS BORME DE MITXOLETA ASESORAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 154, S 8, H SS 36744, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 154, S 8, H SS 36744, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 154, S 8, H SS 36744, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 154, S 8, H SS 36744, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 154, S 8, H SS 36744, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 154, S 8, H SS 36744, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 154, S 8, H SS 36744, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 151, S 8, H SS 36744, I/A 1 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-20
Dirección:AVDA IPARRALDE Nº43 (EDIF. FICOBA) HALL PRINCIPAL, (IRUN)
Comienzo de operaciones:02/07/14
Capital:3.146,00 Euros
Objeto social:Actividad financiera, recobros, intermediación financiera para préstamos e inversiones. intermediación de seguros como Agencia de Seguros con carácter vinculado. Asesoramiento de empresas, contabilidad, fiscalidad. Asesoría laboral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 151, S 8, H SS 36744, I/A 1 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-20