MITSUKOSHI ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 74
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MITSUKOSHI ESPAÑA SA
CIF A78957362
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MITSUKOSHI ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MITSUKOSHI ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carvajal Gomez Cano Fernando Maria | Apoderado Solidario | 06/04/2010 | 04/05/2011 |
Colmenares Serra Borja | Apoderado Solidario | 06/04/2010 | 04/05/2011 |
Iida Nozomu | Consejero | 04/05/2011 | |
Iida Nozomu | Secretario | 07/04/2010 | 04/05/2011 |
Kitamura Kazuya | Consejero | 07/04/2010 | 04/05/2011 |
Kuriyama Yoichi | Liquidador | 04/05/2011 | 04/05/2011 |
Kuriyama Yoichi | Presidente | 07/04/2010 | 04/05/2011 |
Kuriyama Yoichi | Consejero Delegado | 07/04/2010 | 04/05/2011 |
Kuriyama Yoichi | Consejero | 07/04/2010 | 04/05/2011 |
Moran Herrera Eduardo | Apoderado Solidario | 06/04/2010 | 04/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MITSUKOSHI ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 104, S 8, H M 56489, I/A 42 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 104, S 8, H M 56489, I/A 42 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 104, S 8, H M 56489, I/A 42 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 104, S 8, H M 56489, I/A 42 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-86-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 103, S 8, H M 56489, I/A 41 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 103, S 8, H M 56489, I/A 41 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 103, S 8, H M 56489, I/A 40 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28