MITSERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Divino Redentor, 11
Código Postal 41005
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social MITSERA SL
CIF B90209743
Capital Social 24733.33 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 19/06/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MITSERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MITSERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vera Rojas Raul | Liquidador Unico | 14/06/2021 | 14/06/2021 |
Vera Rojas Raul | Administrador Unico | 13/10/2016 | 14/06/2021 |
Mitchell Cascon Carlos | Administrador Unico | 25/06/2015 | 13/10/2016 |
ACTOS BORME DE MITSERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 205, S 8, H SE105859, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 205, S 8, H SE105859, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 205, S 8, H SE105859, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 205, S 8, H SE105859, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 205, S 8, H SE105859, I/A 3 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 205, S 8, H SE105859, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 205, S 8, H SE105859, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 203, S 8, H SE105859, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-41
Dirección:C/ DIVINO REDENTOR 11 - CODIGO POSTAL 41005 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:19/06/15
Capital:24.733,33 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la fabricación, comercialización y distribución de productos alimenticios y bebidas, así como la consultoría y formación en el sector de hostelería y alimentación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6042 , F 203, S 8, H SE105859, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-41