MITRAH PRIME SL - EXTINGUIDA
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social MITRAH PRIME SL
CIF B01402585
Capital Social 363006.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 03/05/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MITRAH PRIME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MITRAH PRIME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardeña Gonzalez De San Roman Jon | Consejero | 02/09/2010 | 24/01/2018 |
Cardeña Gonzalez De San Roman Jon Carlos | Secretario | 24/01/2018 | |
Grajales Gimenez Gaizka Balendi | Representante | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Grajales Jimenez Gaizka Balendi | Consejero | 24/01/2018 | |
GRUPO EMPRESARIAL ALCOR SL | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Mangana Baceiredo Jose Ramon | Presidente | 24/01/2018 | |
Mangana Baceiredo Jose Ramon | Consejero | 24/01/2018 | |
Ortiz Galin Agustin | Consejero | 02/09/2010 | 24/01/2018 |
Hinojal De La Fuente Jesus | Consejero | 02/09/2010 | |
Unzueta Zuluaga Laura Maria | Consejero | 02/09/2010 |
ACTOS BORME DE MITRAH PRIME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 160, S 8, H VI 11717, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 160, S 8, H VI 11717, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-01
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 160, S 8, H VI 11717, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-01
Consejero
Liquidador
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 160, S 8, H VI 11717, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-35-01
Capital Anterior: | 1.806,00 | Euros |
Aumento de capital: | 361.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 363.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 20.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 159, S 8, H VI 11717, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-01
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.204,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.806,00 | Euros |
Porcentaje: | 40,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 159, S 8, H VI 11717, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 159, S 8, H VI 11717, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264 , F 159, S 8, H VI 11717, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-01
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-50-01