MITORAN SA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 125
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MITORAN SA
CIF A59047936
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 93 410 62 11
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MITORAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MITORAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clapes Jorda Jorge | Administrador Solidario | 04/07/2018 | 08/03/2024 |
Clapes Jorda Jorge | Administrador Solidario | 26/08/2013 | 08/03/2024 |
Clapes Jorda Jorge | Administrador Solidario | 08/03/2024 | 08/03/2024 |
Clapes Jorda Juan | Administrador Solidario | 04/07/2018 | 08/03/2024 |
Clapes Jorda Juan | Administrador Solidario | 26/08/2013 | 08/03/2024 |
Clapes Jorda Juan | Administrador Solidario | 08/03/2024 | 08/03/2024 |
ACTOS BORME DE MITORAN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10782 , F 43, S 8, H B 28287, I/A 15 N (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10782 , F 43, S 8, H B 28287, I/A 16 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10782 , F 43, S 8, H B 28287, I/A 15 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10782 , F 43, S 8, H B 28287, I/A 14 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08