MITAS TYRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Somosierra, 12
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MITAS TYRES SL
CIF B84096049
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Nombres Anteriores
- CESKA GUMARENSKA NEUMATICOS IBERICA SL
Propietario TRELLEBORG NAVARRA SL
VINCULACIONES DE MITAS TYRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MITAS TYRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amor Torralbo Miguel Angel | Apoderado | 23/05/2016 | 06/11/2018 |
Martinez Portillo Ramon | Apoderado | 02/10/2017 | 06/11/2018 |
TRELLEBORG NAVARRA SL | Socio Unico | 23/08/2017 | 06/11/2018 |
Fernandez Alcega Angel | Apoderado | 07/03/2016 | 02/10/2017 |
Markovic Gabriel | Apoderado | 22/04/2010 | 04/03/2016 |
Conde Caleiro Reaimundo Rui Paulo | Apoderado | 22/04/2010 |
ACTOS BORME DE MITAS TYRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 29, S 8, H M 359629, I/A 17 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA REGISTRAL POR EL PLAZO PROVISIONAL DE SEIS MESES A CONTAR DESDE EL 27 DE JUNIO DE 2018, A LOS EFECTOS PRECEPTUADOS EN EL ARTICULO 231 R.R.M. AL HABER SIDO ABSORBIDA LA SOCIEDAD POR LA DOMICILIADA EN BARCELONA Y DENOMINADA "TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ESPAÑA, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 29, S 8, H M 359629, I/A 16M (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
- Obtención del Número de Identidad de Extranjero, NIE, del administrador único de la sociedad, DON RALPH MARKUS KELLENBERGER, siendo el mismo Y0029436X
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20338 , F 167, S 8, H M 359629, I/A 5-M (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 26, S 8, H M 359629, I/A 16 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 26, S 8, H M 359629, I/A 16 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 26, S 8, H M 359629, I/A 15 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 26, S 8, H M 359629, I/A 14 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 24, S 8, H M 359629, I/A 13 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 24, S 8, H M 359629, I/A 12 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
- MITAS TYRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27674 , F 23, S 8, H M 359629, I/A 11 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28