MISTERJINKS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL P E Pl Aragonesa, 326
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MISTERJINKS SL
CIF B65746257
Capital Social 163000.0 Euros
Actividad Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Fecha de Constitución 24/02/2012
Nombres Anteriores
- TOLZIEN ASSESSORS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ibañez Macia Alejandro
VINCULACIONES DE MISTERJINKS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MISTERJINKS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibañez Macia Alejandro | Apoderado | 24/05/2012 | 19/11/2020 |
Ibañez Macia Alejandro | Administrador Unico | 05/12/2013 | 19/11/2020 |
Vinardell Macia Aranzazu | Administrador Unico | 10/05/2012 | 05/12/2013 |
Blazquez Quevedo Sergi | REPR.143 RRM | 09/03/2012 | 10/05/2012 |
IURIS ASSESSORS I GESTORS SL | Administrador Unico | 09/03/2012 | 10/05/2012 |
ACTOS BORME DE MISTERJINKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 6 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1126/2020, AUTO FIRME DE FECHA 06/07/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 6 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
- CL ARAGON NUM.326-328 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-08
Empresa: TOLZIEN ASSESSORS SL
- COMERCIO AL MAYOR Y AL MENOR DE PRENDAS DE VESTIR,ASI COMO LA FABRICACION (CNAE 1419) Y DISTRIBUCION DE PRENDAS DE VESTIR Y LA MEDIACION EN COMPRAVENTAS DE PRODUCTOS TEXTILES (CNAE 4751).CONSTRUCCION,PROMOCION Y EXPLOTACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: TOLZIEN ASSESSORS SL
- CL ESCUDELLERS BLANCS,5, PRINCIPAL 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: TOLZIEN ASSESSORS SL
- MISTERJINKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: TOLZIEN ASSESSORS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: TOLZIEN ASSESSORS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 58, S 8, H B 420178, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: TOLZIEN ASSESSORS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 57, S 8, H B 420178, I/A 3 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Empresa: TOLZIEN ASSESSORS SL
- CM DE CAN GATXET Num.55 P.3 PTA.A (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43063 , F 56, S 8, H B 420178, I/A 2 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08