MISSO SOUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de Fitero / Fitero Monasterioaren Kalea, 3
Código Postal 31011
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social MISSO SOUP SL
CIF B71342174
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/02/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario ZERGATIK FACTORY SL
VINCULACIONES DE MISSO SOUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MISSO SOUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbeloa Mujika Aitor | Liquidador Unico | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
Arbeloa Mujika Aitor | Administrador Unico | 21/03/2018 | 11/11/2020 |
Oyarzabal Vicente Itziar | Apoderado | 21/03/2018 | 11/11/2020 |
ZERGATIK FACTORY SL | Socio Unico | 10/10/2019 | 11/11/2020 |
ACTOS BORME DE MISSO SOUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 76, S 8, H NA 37642, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 76, S 8, H NA 37642, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 76, S 8, H NA 37642, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 76, S 8, H NA 37642, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 76, S 8, H NA 37642, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 76, S 8, H NA 37642, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 76, S 8, H NA 37642, I/A 3 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 74, S 8, H NA 37642, I/A 2 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 74, S 8, H NA 37642, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-31
Dirección:C/ MONASTERIO DE FITERO 3 4º A (PAMPLONA)
Comienzo de operaciones:22/02/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. Comercio al por mayor de textiles. Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 74, S 8, H NA 37642, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-31