TRUST AND SECURITY CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Pobla, 35
Código Postal 08620
Municipio Sant Vicenç dels Horts
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUST AND SECURITY CONSULTING SL
CIF B67457911
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/06/2019
Nombres Anteriores
- MISSION CREEK CONSULTING SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRUST AND SECURITY CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUST AND SECURITY CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gallego Ruben | Administrador Unico | 26/01/2021 | 02/08/2023 |
Garcia Gallego Ruben | Liquidador | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
Jimenez Arrebola Luis Gregorio | Administrador Unico | 17/01/2020 | 26/01/2021 |
Lopez Gutierrez Emma | Administrador Unico | 20/11/2019 | 17/01/2020 |
Jimenez Arrebola Luis Gregorio | Administrador Solidario | 28/08/2019 | 20/11/2019 |
Rios Beltran Enrique | Administrador Solidario | 28/08/2019 | 20/11/2019 |
Lopez Gutierrez Emma | Administrador Unico | 02/07/2019 | 28/08/2019 |
ACTOS BORME DE TRUST AND SECURITY CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 6 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 6 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 6 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
- CL LA POBLA Num.35 P.2 PTA.1 (SANT VICENC DELS HORTS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 5 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 5 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 5 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 4 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 4 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46961 , F 136, S 8, H B 536547, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08