MISSGO 22 SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL LES CANALS 10 - NAVE 1
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social MISSGO 22 SL
CIF B25541525
Capital Social 204340.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 30/12/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MISSGO 22 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MISSGO 22 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Aliaga Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 17/03/2014 | 17/01/2017 |
Alonso Aliaga Miguel Angel | Apoderado | 17/03/2014 | 17/01/2017 |
Alonso Rodriguez Joaquim | Administrador Mancomunado | 17/03/2014 | 17/01/2017 |
Alonso Rodriguez Joaquim | Liquidador Mancomunado | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
Gonzalez Blanco Jesus Javier | Apoderado Mancomunado | 17/03/2014 | 17/01/2017 |
Gonzalez Blanco Jesus Javier | Apoderado | 17/03/2014 | 17/01/2017 |
Jucla Cortina Jose Maria | Administrador Mancomunado | 17/03/2014 | 17/01/2017 |
Jucla Cortina Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
Alonso Aliaga Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 31/03/2011 | 17/03/2014 |
Jucla Cortina Jose Maria | Administrador Mancomunado | 31/03/2011 | 17/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MISSGO 22 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 205, S 8, H L 16226, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 205, S 8, H L 16226, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 205, S 8, H L 16226, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 205, S 8, H L 16226, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-25
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 205, S 8, H L 16226, I/A 9 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-25
- Aclaran y complementan la escritura de otorgamiento de poder que motivó la inscripción 7& en el historial de la Sociedad, en lo que se refiere a la forma de ejercer las facultades que en la misma se confirieron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 205, S 8, H L 16226, I/A 8 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 203, S 8, H L 16226, I/A 7 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 203, S 8, H L 16226, I/A 6 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 203, S 8, H L 16226, I/A 6 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25