MIRNOVA INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIRNOVA INVESTMENT SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MIRNOVA INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRNOVA INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Balbuena Antonio | Liquidador | 27/02/2023 | 27/02/2023 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 28/01/2020 | 27/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/08/2013 | 27/02/2023 |
Fernandez Balbuena Y Azqueta Rosa Maria | Consejero | 22/10/2009 | 27/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 19/10/2022 | 27/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 27/02/2023 | |
Pardo Fernandez Balbuena Gustavo | Presidente | 22/10/2009 | 27/02/2023 |
Pardo Fernandez Balbuena Gustavo | Consejero | 22/10/2009 | 27/02/2023 |
POPULAR GESTION PRIVADA SGIIC SA | Apoderado | 27/02/2023 | |
Sanchez De Lamadrid Folguera Luis | Secretario No Consejero | 07/04/2011 | 27/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIRNOVA INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 139, S 8, H M 238656, I/A 22 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 139, S 8, H M 238656, I/A 22 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 139, S 8, H M 238656, I/A 22 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 139, S 8, H M 238656, I/A 22 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 139, S 8, H M 238656, I/A 22 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 139, S 8, H M 238656, I/A 21 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 139, S 8, H M 238656, I/A 20 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 1º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 138, S 8, H M 238656, I/A 19 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 138, S 8, H M 238656, I/A 19 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 138, S 8, H M 238656, I/A 19 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28