MIREST-GEN INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL IMAGINACIO,12,POLIGONO INDUSTRIAL LES MARINES
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social MIREST-GEN INTERNATIONAL SL
CIF B66356627
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 22/08/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIREST-GEN INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIREST-GEN INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Reig Oriol | REPR.143 RRM | 25/04/2016 | 05/02/2018 |
Garcia Reig Oriol | Liquidador | 05/02/2018 | 05/02/2018 |
GOAF HOLDING SL | Administrador Unico | 25/04/2016 | 05/02/2018 |
Jimenez Escobar Raul | Apoderado Solidario | 05/09/2014 | 05/02/2018 |
Juan Ignacio Vallega | Apoderado Solidario | 05/09/2014 | 05/02/2018 |
Garcia Reig Oriol | Administrador Unico | 23/09/2015 | 25/04/2016 |
Garcia Anton Jose Maria | Administrador Unico | 03/09/2014 | 23/09/2015 |
ACTOS BORME DE MIREST-GEN INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 6 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 6 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 6 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
- CL IMAGINACIO,12,POLIGONO INDUSTRIAL LES MARINES (GAVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 5 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 5 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 5 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 5 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 77, S 8, H B 456698, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44461 , F 76, S 8, H B 456698, I/A 3 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-08