MIRENI SICAV SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Becquer, 3
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIRENI SICAV SA
CIF A95044574
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MIRENI SICAV SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRENI SICAV SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP GESTION DE INVERSIONES SA | Entidad Gestora | 24/05/2011 | |
Bnp Paribas Securities Services Sucursal En Españ | Depositario | 24/05/2011 | |
Bugallo Adan Monica | Vicesecretario No Consejero | 04/05/2010 | 24/05/2011 |
Cortazar Abasolo Margarita | Presidente | 24/05/2011 | |
Cortazar Abasolo Margarita | Consejero | 24/05/2011 | |
Cortazar Abasolo Margarita | Liquidador | 24/05/2011 | 24/05/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/07/2009 | 24/05/2011 |
Maruri Zorzalbalbere Gorka | Consejero | 24/05/2011 | |
Mendez Ramos Manuel | Consejero | 24/05/2011 | |
Sanchez Gonzalez Jose Manuel | Secretario | 24/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIRENI SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27327 , F 195, S 8, H M 492405, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27327 , F 195, S 8, H M 492405, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
- SE REVOCA Y DEJA SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR "DELOITTE, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27327 , F 195, S 8, H M 492405, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27327 , F 195, S 8, H M 492405, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27327 , F 195, S 8, H M 492405, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27327 , F 195, S 8, H M 492405, I/A 3 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-28
- C/ HERMANOS BECQUER 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27327 , F 180, S 8, H M 492405, I/A 2 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722 , F 122, S 8, H BI 25972, I/A 19 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-48
- LA CIFRA EFECTIVA DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO AL CIERRE ECONOMICO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2008, ERA DE 2.709.640. EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722 , F 118, S 8, H BI 25972, I/A 14 M (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-48