MIRAVET SEGLE XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Port de la Selva, 28
Código Postal 08042
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MIRAVET SEGLE XXI SL
CIF B66487901
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 05/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vila Llopart Alberto
VINCULACIONES DE MIRAVET SEGLE XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRAVET SEGLE XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flores Vera Carlos Roberto | Apoderado Solidario | 07/05/2015 | 28/09/2022 |
Morales Romero Alejandro | Apoderado Solidario | 20/05/2016 | 28/09/2022 |
Vila Llopart Alberto | Administrador Unico | 27/05/2016 | 28/09/2022 |
Caballero Martinez Jose | Apoderado Solidario | 01/06/2018 | 08/07/2021 |
Portillo Carqueijeda Jose | Administrador Unico | 19/08/2015 | 27/05/2016 |
Vila Llopart Alberto | Administrador Unico | 06/03/2015 | 19/08/2015 |
ACTOS BORME DE MIRAVET SEGLE XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 61, S 8, H B 464224, I/A 11 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 670/2022, AUTO FIRME DE FECHA 27/06/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 61, S 8, H B 464224, I/A 11 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: PRIORAT LINING S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 61, S 8, H B 464224, I/A 10 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 61, S 8, H B 464224, I/A 9 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-08
- AMPLIAR A:CONSTRUCCION COMPLETA,REPARACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES.CNAE:4399
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 61, S 8, H B 464224, I/A 8 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
- CL LA SELVA Num.28 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 61, S 8, H B 464224, I/A 8 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 60, S 8, H B 464224, I/A 7 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
- CL PUJADES NUM.80 P.1 PTA.6 A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 59, S 8, H B 464224, I/A 6 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 59, S 8, H B 464224, I/A 5 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44713 , F 59, S 8, H B 464224, I/A 5 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08