MIRANDEL 2005 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Florida, 13
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MIRANDEL 2005 SL
CIF B84040609
Capital Social 346000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
Propietario FG ACTA GROUP SL
VINCULACIONES DE MIRANDEL 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRANDEL 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cami Matesanz Jose Maria | Administrador Unico | 10/04/2012 | 24/05/2013 |
FG ACTA GROUP SL | Socio Unico | 10/04/2012 | 24/05/2013 |
Blanco Barrio Mercedes | Consejero | 11/06/2010 | 10/04/2012 |
Blanco Barrio Mercedes | Apoderado Mancomunado | 27/07/2010 | 10/04/2012 |
Blanco Caravaca Felix | Secretario | 11/06/2010 | 10/04/2012 |
Blanco Caravaca Felix | Consejero | 11/06/2010 | 10/04/2012 |
Blanco Caravaca Sylvia | Vicepresidente | 11/06/2010 | 10/04/2012 |
Blanco Caravaca Sylvia | Consejero | 11/06/2010 | 10/04/2012 |
Caravaca Diaz Elvira | Presidente | 11/06/2010 | 10/04/2012 |
Caravaca Diaz Elvira | Consejero | 11/06/2010 | 10/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIRANDEL 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 10 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
- La sociedad Mirandel 2005 SL, queda extinguida por haber sido absorbida por la sociedad FEEL GOOD APARTMENTS SL, domiciliada en Barcelona, hoja B-302942
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 10 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 10 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM, AL SER ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN BARCELONA DENOMINADA "FEEL GOOD APARTMENTS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 9-M (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 9 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 8 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 7 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 7 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27933 , F 40, S 8, H M 357972, I/A 7 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28