MIRALRENCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO VELL D'ALMOSTER, 55 - FINCA REGISTRAL 6044
Código Postal 43470
Municipio La Selva del Camp
Provincia Tarragona
Razón Social MIRALRENCO SL
CIF B14400972
Capital Social 658661.18 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carreras Blanch Juan Enrique
VINCULACIONES DE MIRALRENCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRALRENCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreras Blanch Juan Enrique | Administrador Unico | 04/03/2019 | 14/01/2020 |
Cabello Calero Silvia | Administrador Solidario | 16/11/2016 | 04/03/2019 |
Cabello Muñoz Gregorio | Administrador Solidario | 16/11/2016 | 04/03/2019 |
Cabello Calero Maria Eva | Apoderado | 11/02/2019 | |
Cabello Calero Silvia | Apoderado | 11/02/2019 | |
Cabello Muñoz Gregorio | Administrador Unico | 16/11/2016 |
ACTOS BORME DE MIRALRENCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 151, S 8, H T 54226, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 151, S 8, H T 54226, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-43
- CMNO VELL D'ALMOSTER, 55 - FINCA REGISTRAL 6044 (SELVA DEL CAMP (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 151, S 8, H T 54226, I/A 2 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-43
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "CARRERES Y ASOCIADOS GESTORA EN INMOBILIARIA Y MEDIO AMBIENTE,SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33032 , F 199, S 8, H B 220419, I/A 13 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33032 , F 199, S 8, H B 220419, I/A 13 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33032 , F 199, S 8, H B 220419, I/A 13 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33032 , F 199, S 8, H B 220419, I/A 12 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33032 , F 199, S 8, H B 220419, I/A 11 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33032 , F 199, S 8, H B 220419, I/A 10 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33032 , F 199, S 8, H B 220419, I/A 10 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08