MIRADOR SAN PEDRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Egido, 30
Código Postal 28794
Municipio Guadalix de la Sierra
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIRADOR SAN PEDRO SL
CIF B82623224
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MIRADOR SAN PEDRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRADOR SAN PEDRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Pablo Diez Elena | Administrador Solidario | 19/06/2015 | |
De Pablo Diez Elena | Administrador Mancomunado | 22/07/2011 | 19/06/2015 |
De Pablo Garcia Isidoro | Apoderado | 22/07/2011 | 19/06/2015 |
Gamo Gamo Daniel | Apoderado | 22/07/2011 | 19/06/2015 |
Gamo Herranz Oscar | Administrador Solidario | 19/06/2015 | |
Gamo Herranz Oscar | Administrador Mancomunado | 22/07/2011 | 19/06/2015 |
Martinez Castillejo Miguel | Administrador Solidario | 19/06/2015 | |
Martinez Castillejo Miguel | Liquidador | 19/06/2015 | 19/06/2015 |
Martinez Castillejo Miguel | Apoderado | 22/07/2011 | 19/06/2015 |
Martinez Castillejo Miguel | Administrador Mancomunado | 22/07/2011 | 19/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIRADOR SAN PEDRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 64, S 8, H M 258305, I/A 8 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 64, S 8, H M 258305, I/A 8 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 64, S 8, H M 258305, I/A 8 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 64, S 8, H M 258305, I/A 8 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
- Rectificación de la escritura que motivó la inscripcion 5&, en cuanto a la forma de actuación de los administradores, que es solidaria y no mancomunada, como por error consta en la misma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 63, S 8, H M 258305, I/A 7 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación artículo 14º. Retribución de los administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 63, S 8, H M 258305, I/A 7 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 61, S 8, H M 258305, I/A 5 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 61, S 8, H M 258305, I/A 5 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15392 , F 61, S 8, H M 258305, I/A 6 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-27-28