MIRADOR DEL SEGURA 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social PG CAN SANT JOAN,CALLE SENA Num.12
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social MIRADOR DEL SEGURA 21 SL
CIF B92995349
Capital Social 4637354.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/03/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MIRADOR DEL SEGURA 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRADOR DEL SEGURA 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almecija Furio Jose Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2014 | 17/08/2016 |
Alonso Peñalba Olga Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2014 | 17/08/2016 |
Alvarez Abellan Pedro Antonio | Apoderado Solidario | 23/12/2013 | 17/08/2016 |
Aspachs Alegre Xavier | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2013 | 17/08/2016 |
Barbero Garcia Jose Luis | Apoderado Solidario | 23/12/2013 | 17/08/2016 |
Bertran Arque Joan | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2013 | 17/08/2016 |
Bosque Vivo Francisco Jose | Apoderado Solidario | 23/12/2013 | 17/08/2016 |
Campos Hervas Carlos | Apoderado Solidario | 23/12/2013 | 17/08/2016 |
Campos Hervas Carlos Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2014 | 17/08/2016 |
Carmelo Serio | Apoderado Solidario | 23/12/2013 | 17/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIRADOR DEL SEGURA 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 34, S 8, H B 444196, I/A 18 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 34, S 8, H B 444196, I/A 18 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 34, S 8, H B 444196, I/A 17 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 33, S 8, H B 444196, I/A 16 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 33, S 8, H B 444196, I/A 16 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 33, S 8, H B 444196, I/A 16 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 33, S 8, H B 444196, I/A 15 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 33, S 8, H B 444196, I/A 15 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 33, S 8, H B 444196, I/A 14 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44005 , F 31, S 8, H B 444196, I/A 13 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08