MIRADOR DE BORNOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ronda de los Tejares, 32
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social MIRADOR DE BORNOS SL
CIF B83894238
Capital Social 7069700.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIRADOR DE BORNOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRADOR DE BORNOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORA FINANCIERA Y DE GESTION SL | Administrador Unico | 25/09/2012 | 13/05/2019 |
INTEGRA ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 25/08/2016 | 13/05/2019 |
CONSULTORIA FINANCIERA Y DE GESTION SL | Administrador Unico | 25/08/2016 | |
Juarez Mota Antonio | Administrador Mancomunado | 29/08/2011 | 25/09/2012 |
Santaolalla Sebastia Juan | Administrador Mancomunado | 29/08/2011 | 25/09/2012 |
A & M LIBERLINK CONSULTING SL | Presidente | 29/08/2011 | |
A & M LIBERLINK CONSULTING SL | Consejero | 29/08/2011 | |
ISABA 2000 HOLDING SL | Consejero | 29/08/2011 | |
LOVELUS PRINCIPE SL | Consejero | 29/08/2011 | |
NUEVAS TECNOLOGIAS URBANISTICAS SA | Secretario | 29/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIRADOR DE BORNOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 74, S 8, H CO 21479, I/A 12 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIRADOR DE BORNOS SL
Nif:B83894238
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:23/09/2016
Número Procedimiento Concursal:834/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1786
Libro:
0
Folio:
74
Hoja:
8-21479
Inscripción:
12
Fecha Inscripción13/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 74, S 8, H CO 21479, I/A 12 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIRADOR DE BORNOS SL
Nif:B83894238
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA CABALLERO GARCIA
Parte Dispositiva:
En el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Córdoba se tramita procedimiento concursal número 834/2014 a la sociedad de esta hoja; y en cuyo procedimiento, se ha dictado Auto con fecha CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, por el Ilmo. Sr. Don Antonio Fuentes Bujalance, Magistrado Titular de indica
Fecha de Resolución:04/03/2019
Número Procedimiento Concursal:834/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1786
Libro:
0
Folio:
74
Hoja:
8-21479
Inscripción:
12
Fecha Inscripción13/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 74, S 8, H CO 21479, I/A 12 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-14
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H CO 21479, I/A 11 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIRADOR DE BORNOS SL
Nif:B83894238
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:23/09/2014
Número Procedimiento Concursal:834/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1786
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-21479
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H CO 21479, I/A 11 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIRADOR DE BORNOS SL
Nif:B83894238
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:09/03/2016
Número Procedimiento Concursal:834/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1786
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-21479
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H CO 21479, I/A 11 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIRADOR DE BORNOS SL
Nif:B83894238
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:23/09/2016
Número Procedimiento Concursal:834/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1786
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-21479
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H CO 21479, I/A 11 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIRADOR DE BORNOS SL
Nif:B83894238
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:23/09/2014
Número Procedimiento Concursal:834/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1786
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-21479
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H CO 21479, I/A 11 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H CO 21479, I/A 11 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H CO 21479, I/A 10 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-14