MIRADOR COLONIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Constitucion, 38
Código Postal 30880
Municipio Águilas
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIRADOR COLONIA SL
CIF B73914970
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 25/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pascal Nicolas Jean Neuville
VINCULACIONES DE MIRADOR COLONIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRADOR COLONIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nuria Quesada Terrer | Administrador Unico | 20/03/2018 | 22/02/2022 |
Nuria Quesada Terrer | Liquidador Unico | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
Pascal Nicolas Jean Neuville | Socio Unico | 03/03/2016 | 22/02/2022 |
Pascal Nicolas Jean Neuville | Administrador Unico | 03/03/2016 | 20/03/2018 |
ACTOS BORME DE MIRADOR COLONIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 2, S 8, H MU 88983, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 2, S 8, H MU 88983, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 2, S 8, H MU 88983, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 2, S 8, H MU 88983, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 2, S 8, H MU 88983, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 2, S 8, H MU 88983, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 2, S 8, H MU 88983, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 1, S 8, H MU 88983, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 1, S 8, H MU 88983, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-30
Dirección:PASEO DE LA CONSTITUCION 38 (AGUILAS)
Comienzo de operaciones:25/02/16
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:Los restaurantes y puestos de comida. El comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. CNAE principal 5610. Restaurantes y puestos de comida. CNAE 4724. Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 1, S 8, H MU 88983, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-30