MIR & SIURANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de Lleida, 94
Código Postal 25123
Municipio Torrefarrera
Provincia Lleida
Razón Social MIR & SIURANA SL
CIF B25521790
Fecha de Constitución 24/02/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIR & SIURANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIR & SIURANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mir Sarrablo Alexandre | Apoderado | 28/04/2010 | 04/10/2022 |
Siurana Sole Laura | Administrador Unico | 28/04/2010 | 04/10/2022 |
Siurana Sole Laura | Liquidador | 04/10/2022 | 04/10/2022 |
Mir Fo Alexandre | Administrador Solidario | 28/04/2010 | |
Siurana Tersa Julio Manuel | Administrador Solidario | 28/04/2010 |
ACTOS BORME DE MIR & SIURANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 6, S 8, H L 15298, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 6, S 8, H L 15298, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 6, S 8, H L 15298, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 6, S 8, H L 15298, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 6, S 8, H L 15298, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 4, S 8, H L 15298, I/A 3 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 4, S 8, H L 15298, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 4, S 8, H L 15298, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 4, S 8, H L 15298, I/A 2 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-25