MIPRODIRSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodriguez Marin, 88
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIPRODIRSA SL
CIF B86327293
Capital Social 53000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 03/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIPRODIRSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIPRODIRSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nestares Guerrero Angel | Liquidador | 16/05/2018 | 16/05/2018 |
Nestares Padilla Santiago | Administrador Unico | 04/01/2013 | 16/05/2018 |
Guerrero Sanchez Emilia | Administrador Solidario | 23/11/2011 | 04/01/2013 |
Nestares Padilla Santiago | Administrador Solidario | 23/11/2011 | 04/01/2013 |
ACTOS BORME DE MIPRODIRSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 103, S 8, H M 528184, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 103, S 8, H M 528184, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 103, S 8, H M 528184, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 103, S 8, H M 528184, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 17º DE LOSESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 103, S 8, H M 528184, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 103, S 8, H M 528184, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 103, S 8, H M 528184, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 102, S 8, H M 528184, I/A 2 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 100, S 8, H M 528184, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Dirección:C/ RODRIGUEZ MARIN 88 8º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/11/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA TENENCIA, DIRECCION Y GESTION DE PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRASSOCIEDADES, MEDIANTE LA COMPRA, VENTA, GESTION Y ADMINISTRACION DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y PARTES E INTERESES EN TODO TIPO DE SOCIEDADES, TANTO ESPAÑOLAS COMO EXTRANJERAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE EXCLUIDAS LAS ACTIVIDADES P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29343 , F 100, S 8, H M 528184, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28