MINOAN CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paloma, 3
Código Postal 41940
Municipio Tomares
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINOAN CONSULTING SL
CIF B90145186
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 25/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Garcia Juan Rafael
VINCULACIONES DE MINOAN CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINOAN CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Juan Rafael | Administrador Unico | 14/11/2019 | 16/08/2022 |
Garcia Garcia Juan Rafael | Socio Unico | 16/08/2022 | 16/08/2022 |
Garcia Garcia Juan Rafael | Liquidador Unico | 16/08/2022 | 16/08/2022 |
Gonzalez Piñero Del Valle Felipe Mariano | Socio Unico | 13/08/2014 | 16/08/2022 |
Gonzalez Piñero Del Valle Felipe Mariano | Administrador Unico | 13/08/2014 | 14/11/2019 |
ACTOS BORME DE MINOAN CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 122, S 8, H SE102253, I/A 5 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 122, S 8, H SE102253, I/A 5 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 122, S 8, H SE102253, I/A 5 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 122, S 8, H SE102253, I/A 5 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 122, S 8, H SE102253, I/A 5 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 122, S 8, H SE102253, I/A 4 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
- C/ PALOMA 3 - CP 41940 (TOMARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 121, S 8, H SE102253, I/A 3 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 17.- Organo de administración. Artículo de los estatutos: Artículo 4.- Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 121, S 8, H SE102253, I/A 3 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-41
- C/ MARQUES DE PARADAS 32 1ª - 41001 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 121, S 8, H SE102253, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 121, S 8, H SE102253, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-41