MINISO IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Catalunya, 24
Código Postal 17709
Municipio La Jonquera
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINISO IBERIA SL
CIF B55283725
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/11/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MINISO IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINISO IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FYLOCAT XXII SL | Consejero | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
FYLOCAT XXII SL | Presidente | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
GEMRA SA | Consejero | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
GEMRA SA | Consejero Delegado | 23/02/2018 | 01/08/2022 |
HALLI SL | Consejero | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
Hector Jausas Farre | Secretario No Consejero | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
Joan Raurich Santalo | Liquidador | 01/08/2022 | 01/08/2022 |
Joaquim Raurich Santalo | Consejero | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
Patricia Comas Colon | Consejero | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
Xavier Artigas Arbat | Consejero | 30/01/2017 | 01/08/2022 |
ACTOS BORME DE MINISO IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 99, S 8, H GI 61662, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 99, S 8, H GI 61662, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 99, S 8, H GI 61662, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 99, S 8, H GI 61662, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 98, S 8, H GI 61662, I/A 2 H (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 99, S 8, H GI 61662, I/A NM2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 99, S 8, H GI 61662, I/A NM1 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-17
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 98, S 8, H GI 61662, I/A 2 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-17
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 95, S 8, H GI 61662, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Dirección:AVDA CATALUNYA 24 - ELS LIMITS (JONQUERA (LA))
Comienzo de operaciones:26/11/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La importación, exportación, compraventa y comercio al menor y mayor, así como la distribución e intermediación de toda clase de productos de consumo en toda su variedad: artículos de perfumería, limpieza, regalo, mobiliario, decoración, electrodomésticos, informática, electrónica de consumo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 95, S 8, H GI 61662, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17