MINICENTRALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 38
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINICENTRALES SA
CIF A78438991
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MINICENTRALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINICENTRALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Muñoz Jose | Apoderado | 10/06/2021 | |
Lozano Muñoz Jose Maria | Apoderado | 10/06/2021 | |
Lozano Muñoz Maria Nuria | Administrador Mancomunado | 19/07/2016 | 10/06/2021 |
Lozano Muñoz Maria Nuria | Apoderado | 12/03/2012 | 10/06/2021 |
Lozano Muñoz Nuria | Liquidador | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
Lozano Muñoz Visitacion | Administrador Mancomunado | 19/07/2016 | 10/06/2021 |
Lozano Muñoz Visitacion | Apoderado | 12/03/2012 | 10/06/2021 |
Lozano Muñoz Visitacion | Apoderado | 10/06/2021 | |
Rodriguez Garcia Jorge | Apoderado | 10/06/2021 | |
Arauz De Robles Lopez Santiago | Secretario | 14/10/2010 | 19/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MINICENTRALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 215, S 8, H M 51254, I/A 41 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 215, S 8, H M 51254, I/A 41 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 215, S 8, H M 51254, I/A 41 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 215, S 8, H M 51254, I/A 41 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 215, S 8, H M 51254, I/A 41 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 213, S 8, H M 51254, I/A 40 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICACION Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 213, S 8, H M 51254, I/A 40 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 213, S 8, H M 51254, I/A 40 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 213, S 8, H M 51254, I/A 40 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15157 , F 212, S 8, H M 51254, I/A 39 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28