MINGUEZ JIMENEZ FERRAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Constitucio, 4
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINGUEZ JIMENEZ FERRAZ SL
CIF B86773181
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 24/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Minguez Jimenez Francisco
VINCULACIONES DE MINGUEZ JIMENEZ FERRAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINGUEZ JIMENEZ FERRAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Minguez Jimenez Francisco | Socio Unico | 02/01/2014 | 04/07/2016 |
Minguez Jimenez Francisco | Administrador Unico | 02/01/2014 | 04/07/2016 |
Minguez Jimenez Francisco | Liquidador | 04/07/2016 | 04/07/2016 |
Minguez Jimenez Maria Angeles | Socio Unico | 01/10/2013 | 02/01/2014 |
Minguez Jimenez Maria Angeles | Administrador Unico | 01/10/2013 | 02/01/2014 |
ACTOS BORME DE MINGUEZ JIMENEZ FERRAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 4, S 8, H B 486408, I/A 4 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 4, S 8, H B 486408, I/A 4 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 4, S 8, H B 486408, I/A 4 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
- CL CONSTITUCION, NUMERO 4, LOCAL 7 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45394 , F 3, S 8, H B 486408, I/A 3 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31410 , F 71, S 8, H M 565423, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31410 , F 71, S 8, H M 565423, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31410 , F 71, S 8, H M 565423, I/A 2 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31410 , F 69, S 8, H M 565423, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31410 , F 69, S 8, H M 565423, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Dirección:C/ FERRAZ 26 - ESCALERA 1, PLANTA 1&, DCHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/09/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES ASI COMO CUALQUIER CUESTION ECONOMICAQUE PUEDA TENER LUGAR EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31410 , F 69, S 8, H M 565423, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28