MINERIA CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 1
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINERIA CAPITAL SL
CIF B86827227
Capital Social 103005.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 27/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Auditor Frutos Paredes Mariano
VINCULACIONES DE MINERIA CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINERIA CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Frutos Paredes Mariano | Auditor | 14/05/2015 | 22/01/2016 |
Sanandres Paniagua Jorge Antonio | Liquidador | 26/11/2015 | 22/01/2016 |
Sanchez Pinacho Victor Manuel | Apoderado | 27/01/2014 | 22/01/2016 |
Sanandres Paniagua Jorge Antonio | Administrador Unico | 27/01/2014 | 26/11/2015 |
Sanchez Pinacho Victor Manuel | Administrador Unico | 18/10/2013 | 27/01/2014 |
ACTOS BORME DE MINERIA CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 7 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 7 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 6 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 5 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
- C/ SERRANO 1, 4º. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 16, S 8, H M 567648, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 13, S 8, H M 567648, I/A 3 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5º. Capital Social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31542 , F 13, S 8, H M 567648, I/A 2 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28