MINERAL FEED SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA FRANCISCO MONTENEGRO 5& TRANSVERSAL S/N
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social MINERAL FEED SL
CIF B21525282
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 12/04/2013
Página Web www.mineralfeed.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GLOBAL FEED SLU
VINCULACIONES DE MINERAL FEED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINERAL FEED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agudo Gandarillas Carlos Isidro | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/08/2016 | 08/03/2023 |
Cuaresma Garfia Manuel | Apoderado Solidario | 19/12/2016 | 08/03/2023 |
Fernandez Fonseca Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2013 | 08/03/2023 |
GLOBAL FEED SLU | Socio Unico | 03/12/2021 | 08/03/2023 |
Martin Perez Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2013 | 08/03/2023 |
Martin Perez Javier | Administrador Mancomunado | 03/12/2021 | 08/03/2023 |
Martin Perez Javier | Liquidador Mancomunado | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
Ramos Fernandez Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2013 | 08/03/2023 |
Ramos Fernandez Alberto | Apoderado Solidario | 19/12/2016 | 08/03/2023 |
Ramos Fernandez Alberto | Administrador Mancomunado | 03/12/2021 | 08/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MINERAL FEED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 6 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 6 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 6 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-21
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 6 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 6 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-21
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-21
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 43, S 8, H H 20716, I/A 4 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 42, S 8, H H 20716, I/A 3 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-21